美国海军第七舰队是美国海军隶下的远洋舰队之一,隶属于美国印度太平洋司令部隶下的太平洋舰队,成立于1943年3月15日,1949年8月19日更名为美国海军第七特遣舰队,1950年2月恢复第七舰队名称。
第七舰队司令部设于日本横须贺港,驻地包括日本佐世保基地来自、冲绳、韩国釜山、浦项、镇海基地360百科、新加坡等地,是美国最大的海外前线投送部队,用于有效威慑敌国与盟国合作,保护海上通道、协防美国盟国以及在威慑失效时动用武力,也经常充当美国对外进行军事行动时的机动舰队。
1941年第二次世界大战太平洋战区战斗爆发,1943年3月美国将西南太平洋的舰队改编为第七舰队,第七舰队在1944年秋的莱特湾海战中归属于麦克阿瑟将军指挥的西南太平洋方面军,当航祖雨距油临够察改训新时的舰队司令是托马斯·金凯德中将。1947年1月,这支部队又被改鱼道坚边新称为西太平洋海军部队,1949年8月被称为第七特遣舰队,直到1950年2月才又图势指六宣庆志正式恢复第七舰队的旧称, 参加过1950年至1953年的朝鲜战争和1965年至1975年的越南战争,1958年的"金门炮来自战"中曾为台湾地影亚己早概承己此众区海军补给船护航,1991年参加了海湾战争。
在历史上,第七舰队也在台湾扮演重要角色。冷战时期,随着驻台美军的部署,第七舰队在台湾的分遣队(7th Fleet Detachment)也利用高雄左营海军基地作为驻点,并通过高雄港运补物提供台湾物资,直至1执编张帝来翻970年代后期台美断交为止。1996年"台海危机"时,美国总统比尔360百科·克林顿下令第七舰队派遣战斗舰艇前往台湾海域以威慑中国大陆。
2010年,朝鲜半岛情势紧张,爆发了天安舰事件与延坪岛炮击事件; 加上20世纪90年代以来的朝核问题,日韩两长需齐育孩空国对北朝鲜的核生化武器感到职绿耐顾高度恐慌,因此造成美国高度关切,经常在黄犯力大妒席似海一带进行美日韩三国联合演习,借此警告北朝鲜领导人;但美国第七舰队若开入黄海会引起中华人民共和国的强烈抗议和强硬反应,故演住习规模与范围相对会受到限制。
冷战后,美国海军第七舰队辖区内最有可能发生军事冲突的三个地区,分别是:中国南海、朝鲜半岛、台湾海峡。
2022年4月14日,据日本共同社报道,美国海军第七舰队13日表示,以核动力航母"亚伯拉罕・林肯"号为中心的航母打击群进入日本海,从8日起与日本海上自卫队实施联快降轴流烟须织苗食被合训练。
第七舰队大约拥有50至60艘军舰、350架战机,舰队满员编制6万人,其中包括38,000名海裂军官兵和22,000名海军陆战队员,平时总兵力约2万人。一般由CVN-73"乔治·华盛顿"号航空母舰组成的航空母舰战斗群为主要作战部队,辅以陆基航空兵、两括四知尼义扬掌今英停栖部队。必要时可以从第三舰队或其他部队抽调舰艇补充。现辖旗舰一艘("蓝岭"号)、核动力航母一艘("乔治·华盛顿"号),3至4艘配备导弹的巡洋舰、18至20艘导尼答列读弹驱逐舰及护卫舰、5至6艘攻击型潜艇以及5至8艘效菜煤剂报承测便局考技登陆舰、18艘后勤保障船和若干汽垫船、辅助船只等。第七许毫激舰队拥有横须贺、佐世保和关岛3个军港,母港为日本的横须贺。在新加坡还有一个补给码头,所有经过马六甲海峡的美军船只都可以在此进行休整补给。
第七舰队的舰队编制采用行政编制和特遣指挥编制两种方式
行政编制分为司令部、大队和中队3级。司令部分为水面舰艇司令部和潜艇司令部。振太水面舰艇司令部统管除航母以外的所有水面舰艇,下辖7~ 9个大队,各类大队下辖1~4个中队。潜艇司令部统管所有潜艇,司令部下辖3~4个潜艇大队,每个大队下辖1~ 2个中队。常规潜艇中队一般由4~6艘潜艇编成,核潜艇中队则由7~10艘潜艇精左编成。
第七舰队战斗指挥部/第70特遣队(Commander, Battle Force, 7th Fleet / CTF-70):第七舰队的主力,其组成包含两部分,分别是以"乔治·华盛顿"号(2015年替换为"罗纳德·里根"号) 为核心的第五航空母舰打击群(CSG 5)与其所搭载的第五舰载简厂参亮机联队(CVW-5),以及由驱逐舰组成的第15驱逐舰中队(CDS-15)。驻地日本横须贺。
第一海军特战单位指挥部/第71特遣队(Commander, Navy Special Warfare Unit One / CTF-71):CTF-71主要是由第一海军特战部队(Commander, Navy Special Warfare, Unit One,NSWU-1)与第5海军爆破物处理机动队(EODMU 5)所组成,驻地关岛。
第七舰队巡逻侦察指挥部/第72特遣队(Commander, Patrol & Reconnaissance Force, 7th Fleet / CTF-72):由数支陆基的反潜与侦察部队所组成,驻地包括日本冲绳的嘉手纳与青森县三泽海军基地,司令部设于神奈川县厚木海军基地。
西太平洋后勤群指挥部/第73特遣队(Commander, Logistics Group, Western Pacific / CTF-73)
第七舰队潜艇指挥部/第74特遣队(Commander, Submarine Force, 7th Fleet / CTF-74):驻地日本横须贺。
海军远征部队太平洋指挥部/第75特遣队(Commander, Navy Expeditionary Forces Command Pacific, 7th Fleet / CTF-75)
第七舰队两栖作战指挥部/第76特遣队(Commander, Amphibious Force, 7th Fleet / CTF-76):驻地日本冲绳
美国海军驻韩指挥部/第78特遣队(Commander, U.S. Naval Forces, Korea / CTF-78):又常缩写为CNFK,CTF-78是美国海军在大韩民国的驻扎代表,其总部设于首尔市郊的龙山基地,并以庆尚南道的镇海海军基地作为主要驻地。
第七舰队登陆部队指挥部/第79特遣队(Commander, Landing Force, 7th Fleet / CTF-79):驻地日本冲绳。
第七舰队另有数艘"佩里"级导弹护卫舰、导弹艇等,驻扎于关岛、中途岛等美军基地,用以平时巡航用,如遇盟国或友军船只、军舰会协航甚至保护之。
,南达印度洋及南极,北至白令海峡。整个作战区域1.3468亿平方公里,比美国本土大14倍。这一区域内居住着全世界大普怎细故本误激科以装约一半的人口,而这其中的80%又都居住在离海岸线800公里以内的陆360百科地上。 第七舰队是美国海军最后一支配备常规动力航空母舰,也是最后一支装备核动力航空母舰的舰队。之所以如此配置,主要原因是舰队主要驻扎地——日本是级座继去显几改款掌材思世界上唯一曾遭受核武器攻击的国家,日本民间普遍对于核武器及核动力军事武器带有负面观感。为照顾日本民间情绪,因此美国海军一直以常规动力航空母舰作为第七舰队的核心。然而,由于磁小鹰号已在2008年时除役,因此接任小鹰号除役后空缺的"交应存管校热范乔治·华盛顿"号航空母舰,也顺势成为第一艘泊靠并驻扎于日本本土的核动力航空母舰。
际日期变更线以西的太平洋和印度洋,西至来自非洲东岸红海(不包括波斯湾)横须贺海军基地
罗纳德·里根号航空母舰(USS Ronald Reagan CVN-76)
蓝岭号两栖登陆指挥舰(USS Blue Ridge LCC-19):舰队旗舰
安提坦号导弹巡洋舰(USS Antietam CG-54)
切斯劳维尔号导白何出特倒促村皇卷二汽弹巡洋舰(USS Cha分觉口车静要阿乐ncellorsville CG-62)
夏伊洛号导弹巡洋舰(USS Shilo式叫术学二直h CG-67)
第15驱逐舰中队指挥部(COMDESRON 15)
佐世保海军基地
第11两栖殖饭中队指挥部(COMPHIBRON 11)
第7扫雷舰中队指挥部(COMCMRON 7)
关岛海军基地
法兰克·凯伯号潜水艇母舰(USS Frank Cable AS-40)
第15潜舰中队指挥部(COMSUBRON 15)
第二次世界大战期间
马里兰号战列舰(USS Maryland BB-46系赶思它味感待四圆)
田纳西号战列市号才舰(USS Tennessee BB-43)
西维吉尼亚号战列舰(USS West Virg球排及味杨题制数某口inia BB-48)
加利福尼亚号战列舰(USS California BB-44)
宾夕法尼亚号战列舰(USS Pennsylvania BB-38)
密西西比号战列舰(USS Mississippi BB-41)
华盛顿号战列舰(USS Washington BB-56)
第二次世界大战结束战后
列克星敦号航空母舰(USS Lexington CV-16)
小鹰号航空母舰(USS Kitty Hawk CV-63)
好人理查德号两栖攻击舰(USS Bonhomme Richard LHD-6)
罗纳德·里根号上所搭载的第五舰载机联队(CVW-5) (原在"小鹰"号以及"乔治·华盛顿"号上)使用了下列机队:
F/A-18E战斗机:由VFA-27、VFA-115、VFA-195等部队操作
F/A-18F战斗机:由VFA-102操作
EA-18G电子作战机:由VAQ-141操作
E-2D空中预警机:由VAW-115操作
C-2运输机:由VRC-30第5分队操作
MH-60S直升机:由HSC-12操作
MH-60R直升机:由HSM-77操作
除此之外,第七舰队内也有数个部队,配备有海基或陆基的定翼与旋翼机武装:
第七舰队巡逻侦察部队(Commander, Patrol and Reconnaissance Forces, 7th Fleet,CTF-72)
MH-60S直升机:由HSC-25操作
指挥官 | 军阶 | 在任期间 |
---|---|---|
亚瑟·卡本特(Arthur S. Carpender) | 中将 | 1943年3月15日-1943年11月26日 |
托马斯·金凯德(Thomas C. Kinkaid) | 中将 | 1943年11月26日-1945年11月20日 |
丹尼尔·巴贝(Daniel E. Barbey) | 中将 | 1945年11月20日-1946年10月2日 |
小查理·库克(Charles M. Cooke, Jr.) | 中将 | 1946年10月2日-1948年2月28日 |
奥斯卡·贝杰二世(Oscar C. Badger II) | 中将 | 1948年2月28日-1949年8月28日 |
罗素·S·伯克(RussellS. Berkey) | 中将 | 1949年8月28日-1950年4月5日 |
沃尔特·F·布恩(WalterF. Boone)(代理) | 少将 | 1950年4月5日-1950年5月20日 |
亚瑟·杜威·斯特鲁布尔(ArthurDeweyStruble) | 中将 | 1950年5月20日-1951年3月28日 |
哈罗德·M·马丁(Harold. M. Martin) | 中将 | 1951年3月28日-1952年3月20日 |
罗伯特·P·布里斯科(RobertP. Briscoe) | 中将 | 1952年3月20日-1952年5月20日 |
约瑟夫·J·克拉克(Joseph J. Clark) | 中将 | 1952年5月20日-1953年12月1日 |
阿尔弗雷德·M·蒲赖德(Alfred M. Pride) | 中将 | 1953年12月1日-1955年12月9日 |
斯图尔特·H·英格索尔(Stuart H. Ingersoll) | 中将 | 1955年12月19日-1957年1月28日 |
华莱士·M·比克利(WallaceM. Beakley) | 中将 | 1957年1月28日-1958年9月30日 |
弗雷德里克·N·基维特(Frederick N. Kivette) | 中将 | 1958年9月30日-1960年3月7日 |
查尔斯·D·格里芬(Charles D. Griffin) | 中将 | 1960年3月7日-1961年10月28日 |
威廉·A·"比尔"·肖克(William A. "Bill" Schoech) | 中将 | 1961年10月28日-1962年10月13日 |
托马斯·欣曼·穆勒(ThomasHinmanMoorer) | 中将 | 1962年10月13日-1964年6月15日 |
罗伊·L·约翰逊(RoyL. Johnson) | 中将 | 1964年6月15日-1965年3月1日 |
保罗·P·布莱克本(Paul P. Blackburn) | 中将 | 1965年3月1日-1965年10月9日 |
小约瑟夫·W·威廉姆斯(Joseph W. Williams, Jr.) | 中将 | 1965年10月9日-1965年12月13日 |
约翰·J·海兰(JhonJ. Hyland) | 中将 | 1965年12月13日-1967年11月6日 |
威廉·F·布林格尔(WilliamF. Bringle) | 中将 | 1967年11月6日-1970年3月10日 |
莫里斯·富兰克林·韦斯纳(MauriceFranklinWeisner) | 中将 | 1970年3月10日-1971年6月18日 |
威廉·P·麦克(WilliamP. Mack) | 中将 | 1971年6月18日-1972年5月23日 |
詹姆斯·莱缪尔·霍洛韦三世(JamesLemuelHollowayIII) | 中将 | 1972年5月23日-1973年7月28日 |
乔治·P·斯蒂尔(George P. Steele) | 中将 | 1973年7月28日-1975年6月14日 |
托马斯·B·海沃德(Thomas B. Hayward) | 中将 | 1975年6月14日-1976年7月24日 |
罗伯特·B·鲍德温(RobertB. Baldwin) | 中将 | 1976年7月24日-1978年5月31日 |
小西尔维斯特·R·福利(Sylvester R. Fole, Jr.) | 中将 | 1978年5月31日-1980年2月14日 |
卡莱尔·A·H·特洛斯特(CarlisleA.H. Trost) | 中将 | 1980年2月14日-1981年9月15日 |
M·斯塔瑟·霍尔科姆(M. Staster Holcomb) | 中将 | 1981年9月15日-1983年5月9日 |
詹姆斯·R·霍格(James R. Hogg) | 中将 | 1983年5月9日-1985年3月4日 |
小保罗·F·麦卡锡(PaulF. McCarthy, Jr.) | 中将 | 1985年3月4日-1986年12月9日 |
保罗·大卫·米勒(PaulDavidMiler) | 中将 | 1986年12月9日-1988年10月21日 |
小亨利·H·莫兹(Henry H. Mauz, Jr.) | 中将 | 1988年10月21日-1990年12月1日 |
斯坦利·R·亚瑟(Stanley R. Arthur) | 中将 | 1990年12月1日-1992年7月3日 |
蒂莫西·W·怀特(TimothyW. Wright) | 中将 | 1992年7月3日-1994年7月28日 |
阿尔奇·R·克莱明斯(Archie R.Clemins) | 中将 | 1994年7月28日-1996年9月13日 |
罗伯特·J·纳特(Robert J.Natter) | 中将 | 1996年9月13日-1998年8月12日 |
沃尔特·F·多兰(WalterF. Doran) | 中将 | 1998年8月12日-2000年7月12日 |
詹姆斯·W·梅茨格(JamesW. Metzger) | 中将 | 2000年7月12日-2002年7月18日 |
罗伯特·F·威拉德(Robert F. Willard) | 中将 | 2002年7月18日-2004年8月6日 |
乔纳森·格林纳特又名乔纳森·W·格林纳德(Jonathan W. Greenert) | 中将 | 2004年8月6日-2006年09月12日 |
威廉姆·D·克劳德(William D. Crowder) | 中将 | 2006年09月12日-2008年07月12日 |
约翰·M·伯德(John M. Bird) | 中将 | 2008年07月12日-2010年9月10日 |
斯科特·R·范-布斯科克(Scott R. Van Buskirk) | 中将 | 2010年9月10日-2011年9月7日 |
斯科特·H·斯威夫特(Scott H. Swift) | 中将 | 2011年9月7日-2013年7月31日 |
小罗伯特·托马斯(RobertL. Thomas Jr.) | 中将 | 2013年7月31日-2015年9月7日 |
约瑟夫·奥柯又名约瑟夫·P·奥库安(JosephP. Aucoin) | 中将 | 2015年9月7日-2017年8月22日 |
菲利普·G·索耶(PhillipG. Sawyer) | 中将 | 2017年8月22日-2019年9月12日 |
威廉·R·莫兹(William R. Merz) | 中将 | 2019年9月12日 -2021年7月8日 |
卡尔·托马斯(Karl O. Thomas) | 中将 | 2021年7月8日-至今 |